, У меня задание: Вычисли удобным способом 6*17*5= 24*8*5= 2*14*5= 4*19*5= 5*96*2= 138*0*3= 8*56*1= 25*7*4=

  • 6*17*5=51024*8*5=9602*14*5=1404*19*5=3805*96*2=96)138*0*3=08*56*1=44825*7*4=700
  • 8*5=40*24=960 1*5=10*14=140 4*5=20*19=380
    2*5=10*96=960 0*3=0*138=0 1*8=8*56=448 7*4=28*25=700
    6*5=30*17=510